MAS NADAL FRANCESC D'ASIS
Informe ejecutivo de MAS NADAL FRANCESC D'ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MAS NADAL FRANCESC D'ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NVP FASHION LAB SL | Apoderado | 05/11/2018 | |
MARTI Y ROMAN SL | Apoderado Solidario | 18/02/2014 | 25/10/2018 |
MARTI Y ROMAN SL | Apoderado | 25/10/2018 | |
MARTI Y ROMAN SL | Apoderado Solidario | 25/10/2018 | |
MARTI Y ROMAN SL | Apoderado Solidario | 11/05/2015 | 25/10/2018 |
PROMOTORA OSONA PARADIS SL | Apoderado | 22/06/2010 | 24/10/2018 |
VINCULACIONES DE MAS NADAL FRANCESC D'ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS NADAL FRANCESC D'ASIS
Empresa: NOVEDADES PROMOCIONALES IMPORT SL
Apoderado
- Mas Nadal Francesc D'asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34257 , F 98, S 8, H B 246585, I/A 8 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Apoderado Solidario
- Mas Nadal Francesc D'asis
- Mas Nadal Francesc D'asis
Apoderado
- Mas Nadal Francesc D'asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 197, S 8, H B 115743, I/A 18 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
Empresa: PROMOTORA OSONA PARADIS SL
Apoderado
- Mas Nadal Francesc D'asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 124, S 8, H B 301098, I/A 7 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Apoderado Solidario
- Mas Nadal Francesc D'asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 195, S 8, H B 115743, I/A 15 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Empresa: MARTI Y ROMAN SL
Apoderado Solidario
- Mas Nadal Francesc D'asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40320 , F 195, S 8, H B 115743, I/A 14 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: PROMOTORA OSONA PARADIS SL
Apoderado
- Mas Nadal Francesc D'asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37165 , F 123, S 8, H B 301098, I/A 4 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-126-08
Información de MAS NADAL FRANCESC D'ASIS
Mostramos los datos de MAS NADAL FRANCESC D'ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS NADAL FRANCESC D'ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos