MAS I CELDA DANIEL JOAQUIN
Informe ejecutivo de MAS I CELDA DANIEL JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAS I CELDA DANIEL JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFINIDAD SL | Administrador Mancomunado | 12/06/2014 | 07/05/2018 |
ESENCIA LEVANTINA SL | Administrador Unico | 23/12/2009 | 14/10/2010 |
VINCULACIONES DE MAS I CELDA DANIEL JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS I CELDA DANIEL JOAQUIN
Empresa: INFINIDAD SL
Administrador Mancomunado
- Mas I Celda Daniel Joaquin
- Montesinos Miguel Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 24, S 8, H V 157999, I/A 5 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-46
Empresa: INFINIDAD SL
Administrador Mancomunado
- Mas I Celda Daniel Joaquin
- Montesinos Miguel Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9749, L 7031, F 22, S 8, H V 157999, I/A 2 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
Empresa: ESENCIA LEVANTINA SL
Administrador Unico
- Mas I Celda Daniel Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8668, L 5955, F 137, S 8, H V 121414, I/A 3 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-46
Empresa: ESENCIA LEVANTINA SL
Administrador Unico
- Mas I Celda Daniel Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8668, L 5955, F 134, S 8, H V 121414, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-46
Información de MAS I CELDA DANIEL JOAQUIN
Mostramos los datos de MAS I CELDA DANIEL JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS I CELDA DANIEL JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos