MAS GIL MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de MAS GIL MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAS GIL MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SLOWLIFE SL | Administrador Unico | 22/02/2011 | |
TALENT & CORPORATE COMMUNICATION SL | Administrador Unico | 21/02/2011 | |
REPULSADOS MAS SA | Administrador Unico | 02/02/2011 | |
SLOWLIFE SL | Apoderado | 18/02/2010 | |
TALENT & CORPORATE COMMUNICATION SL | Apoderado | 03/11/2009 |
VINCULACIONES DE MAS GIL MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS GIL MARIA GLORIA
Empresa: SLOWLIFE SL
Administrador Unico
- Mas Gil Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41481 , F 46, S 8, H B 386388, I/A 4 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-08
Empresa: TALENT & CORPORATE COMMUNICATION SL
Administrador Unico
- Mas Gil Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34112 , F 131, S 8, H B 241935, I/A 6 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-08
Empresa: REPULSADOS MAS SA
Administrador Unico
- Mas Gil Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21719 , F 110, S 8, H B 27131, I/A 16 (02/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-08
Empresa: SLOWLIFE SL
Apoderado
- Mas Gil Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41481 , F 45, S 8, H B 386388, I/A 3 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-08
Empresa: SLOWLIFE SL
Administrador Unico
- Mas Gil Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41481 , F 45, S 8, H B 386388, I/A 2 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-42-08
Empresa: TALENT & CORPORATE COMMUNICATION SL
Apoderado
- Mas Gil Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34112 , F 130, S 8, H B 241935, I/A 5 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-08
Empresa: SLOWLIFE SL
Administrador Unico
- Mas Gil Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41481 , F 43, S 8, H B 386388, I/A 1 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-08
Empresa: TALENT & CORPORATE COMMUNICATION SL
Administrador
- Mas Gil Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34112 , F 128, S 8, H B 241935, I/A 4 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Información de MAS GIL MARIA GLORIA
Mostramos los datos de MAS GIL MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS GIL MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos