MAS CIVERA ANTONIO
Informe ejecutivo de MAS CIVERA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MAS CIVERA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES PALACIO SA | Administrador Solidario | 09/07/2009 |
VINCULACIONES DE MAS CIVERA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS CIVERA ANTONIO
Empresa: TALLERES PALACIO SA
Administrador Solidario
- Druet Solanas Daniel
- Mas Civera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 1873, I/A 22 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-50
Empresa: TALLERES PALACIO SA
Administrador Solidario
- Druet Solanas Daniel
- Mas Civera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 220, S 8, H Z 1873, I/A 19 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-50
Empresa: TALLERES PALACIO SA
Administrador Solidario
- Druet Solanas Daniel
- Mas Civera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 219, S 8, H Z 1873, I/A 14 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-50
Empresa: TALLERES PALACIO SA
Administrador Solidario
- Mas Civera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 219, S 8, H Z 1873, I/A 12 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-50
Información de MAS CIVERA ANTONIO
Mostramos los datos de MAS CIVERA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS CIVERA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos