MAS BUXADE ROSA MARIA
Informe ejecutivo de MAS BUXADE ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MAS BUXADE ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIL-VERNET MAS CLINICA DENTAL SLP | Administrador Solidario | 24/03/2016 | 23/07/2024 |
DENTEM DISSENY SL | Apoderado Solidario | 22/05/2015 | 16/08/2019 |
VINCULACIONES DE MAS BUXADE ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAS BUXADE ROSA MARIA
Empresa: GIL-VERNET MAS CLINICA DENTAL SLP
Administrador Solidario
- Mas Buxade Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 482837, I/A 2 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: DENTEM DISSENY SL
Apoderado Solidario
- Mas Buxade Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44193 , F 129, S 8, H B 449230, I/A 5 (16/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-08
Empresa: GIL-VERNET MAS CLINICA DENTAL SLP
Administrador Solidario
- Gil Vernet Huguet Ignacio
- Mas Buxade Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45283 , F 65, S 8, H B 482837, I/A 1 (24/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: DENTEM DISSENY SL
Apoderado Solidario
- Mas Buxade Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44193 , F 128, S 8, H B 449230, I/A 2 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
Información de MAS BUXADE ROSA MARIA
Mostramos los datos de MAS BUXADE ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAS BUXADE ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos