MARZAL MARTIN ESTHER
Informe ejecutivo de MARZAL MARTIN ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARZAL MARTIN ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AL CORTE DELICATESSEN SL | Liquidador | 06/06/2014 | 04/09/2020 |
AL CORTE DELICATESSEN SL | Administrador Unico | 05/10/2009 | 27/09/2012 |
CASADESCUENTO SL | Administrador Unico | 10/09/2012 | |
PARTICIPA SL | Administrador Unico | 27/06/2011 | 10/09/2012 |
AL CORTE DELICATESSEN SL | Administrador Mancomunado | 05/10/2009 |
VINCULACIONES DE MARZAL MARTIN ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARZAL MARTIN ESTHER
Empresa: AL CORTE DELICATESSEN SL
Liquidador
- Marzal Martin Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452 , F 194, S 8, H BA 20745, I/A 4 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-06
Empresa: AL CORTE DELICATESSEN SL
Administrador Unico
- Marzal Martin Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452 , F 194, S 8, H BA 20745, I/A 3 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-194-06
Empresa: CASADESCUENTO SL
Administrador Unico
- Marzal Martin Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 187, S 8, H BA 19060, I/A 2 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-06
Empresa: PARTICIPA SL
Administrador Unico
- Marzal Martin Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 30, S 8, H BA 7119,BA , I/ 8 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-06
Empresa: PARTICIPA SL
Administrador Unico
- Marzal Martin Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 30, S 8, H BA 7119,BA , I/ 7 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-06
Empresa: AL CORTE DELICATESSEN SL
Administrador Unico
- Marzal Martin Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452 , F 193, S 8, H BA 20745, I/A 2 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-06
Empresa: AL CORTE DELICATESSEN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Rodriguez Juan Nicolas
- Marzal Martin Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 452 , F 193, S 8, H BA 20745, I/A 2 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-197-06
Información de MARZAL MARTIN ESTHER
Mostramos los datos de MARZAL MARTIN ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARZAL MARTIN ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos