MARUENDA SANCHIZ ANA
Informe ejecutivo de MARUENDA SANCHIZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARUENDA SANCHIZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCUDIA LLOGUERS SL | Administrador Unico | 07/10/2022 | |
NOHAMAR ENERGY SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
CIP PROMOTORA DE INMUEBLES SL | Administrador Mancomunado | 15/07/2021 | |
SUELO INDUSTRIAL ROYMAR SL | Administrador Mancomunado | 04/12/2020 | |
DESARROLLO Y GESTION ALZABARES SL | Socio Unico | 12/02/2019 | |
DESARROLLO Y GESTION ALZABARES SL | Administrador Unico | 12/02/2019 | |
PROMOTORA DE INMUEBLES Y ESPACIOS URBANOS SL | Administrador Unico | 18/04/2017 | |
ALCUDIA SERVICIOS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 27/11/2014 | |
ESTRUCTURAS ALCUDIA SL | Administrador Unico | 26/11/2014 | |
ALCUDIA LLOGUERS SL | Apoderado Mancomunado | 10/03/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARUENDA SANCHIZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARUENDA SANCHIZ ANA
Empresa: JUBALCOI EMPRESA CONSTRUCTORA SL
Administrador Unico
- Maruenda Sanchiz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2203 , F 182, S 8, H A 52137, I/A 9 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-03
Administrador Unico
- Maruenda Sanchiz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 148, S 8, H A 60850, I/A 7 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-03
Empresa: FAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Maruenda Sanchiz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3161 , F 41, S 8, H A 105175, I/A 11 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-03
Empresa: FAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Maruenda Sanchiz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3161 , F 41, S 8, H A 105175, I/A 11 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-03
Empresa: NOHAMAR ENERGY SL
Administrador Unico
- Maruenda Sanchiz Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4442 , F 171, S 8, H A 178162, I/A 2 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-03
Empresa: NOHAMAR ENERGY SL
Administrador Mancomunado
- Maruenda Sanchiz Ana
- Nohales Aragones Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4442 , F 171, S 8, H A 178162, I/A 2 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-03
Empresa: NOHAMAR ENERGY SL
Administrador Mancomunado
- Maruenda Sanchiz Ana
- Nohales Aragones Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4442 , F 170, S 8, H A 178162, I/A 1 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-03
Empresa: CIP PROMOTORA DE INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Maruenda Sanchiz Ana
- Nohales Herraiz Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4395 , F 4, S 8, H A 175381, I/A 1 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-03
Empresa: ICON DENIA SL
Administrador Mancomunado
- Maruenda Sanchiz Ana
- Milla Ferrero Alfredo
- Moreno Jubrias Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 23, S 8, H A 173707, I/A 2 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-03
Empresa: TRISAURA REAL ESTATE SL
Administrador Mancomunado
- Maruenda Sanchiz Ana
- Milla Ferrero Alfredo
- Moreno Jubrias Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4363 , F 9, S 8, H A 173699, I/A 2 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-03
VER MAS ACTOS
Información de MARUENDA SANCHIZ ANA
Mostramos los datos de MARUENDA SANCHIZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARUENDA SANCHIZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos