MARTRAT SOTIL JESUS
Informe ejecutivo de MARTRAT SOTIL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTRAT SOTIL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RANKE QUIMICA SA | Apoderado | 27/03/2013 | 05/01/2017 |
INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL SA | Apoderado | 27/03/2013 | 05/01/2017 |
ALMIRALL SA | Apoderado | 05/04/2013 | 04/01/2017 |
VINCULACIONES DE MARTRAT SOTIL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTRAT SOTIL JESUS
Empresa: RANKE QUIMICA SA
Apoderado
- Martin Agusti Meritxell
- Martrat Sotil Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43120 , F 90, S 8, H B 142096, I/A 89 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL SA
Apoderado
- Heras Navarro Joan
- Martin Agusti Meritxell
- Martrat Sotil Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42881 , F 8, S 8, H B 151401, I/A 91 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: ALMIRALL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Altemir Malo Javier
- Heras Navarro Joan
- Linares Padilla David
- Martin Agusti Meritxell
- Martrat Sotil Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45368 , F 196, S 8, H B 28089, I/A 233 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: ALMIRALL SA
Apoderado
- Martrat Sotil Jesus
- Zambrini Gonzalez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43169 , F 213, S 8, H B 28089, I/A 186 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-08
Empresa: INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL SL
Apoderado
- Martrat Sotil Jesus
- Zambrini Gonzalez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41776 , F 28, S 8, H B 151401, I/A 71 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-08
Empresa: RANKE QUIMICA SL
Apoderado
- Martrat Sotil Jesus
- Zambrini Gonzalez Marco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43120 , F 82, S 8, H B 142096, I/A 69 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Información de MARTRAT SOTIL JESUS
Mostramos los datos de MARTRAT SOTIL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTRAT SOTIL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos