MARTOS MORILLO MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de MARTOS MORILLO MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTOS MORILLO MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J2M CONSULTORES INFORMATICOS SL | Socio Unico | 04/01/2019 | |
J2M CONSULTORES INFORMATICOS SL | Administrador Unico | 27/10/2017 |
VINCULACIONES DE MARTOS MORILLO MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTOS MORILLO MARIA ISABEL
Empresa: J2M CONSULTORES INFORMATICOS SL
Socio Único
- Martos Morillo Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 159, S 8, H C 48141, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-15
Empresa: J2M CONSULTORES INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Martos Morillo Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 159, S 8, H C 48141, I/A 3 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-15
Empresa: J2M CONSULTORES INFORMATICOS SLL
Administrador Solidario
- Jourdes Bruno
- Martos Morillo Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3435 , F 157, S 8, H C 48141, I/A 2 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-15
Información de MARTOS MORILLO MARIA ISABEL
Mostramos los datos de MARTOS MORILLO MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTOS MORILLO MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos