MARTOS GAMIZ NICOLAS
Informe ejecutivo de MARTOS GAMIZ NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTOS GAMIZ NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTOS TOBALO SA | Administrador Unico | 16/03/2009 |
VINCULACIONES DE MARTOS GAMIZ NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTOS GAMIZ NICOLAS
Empresa: TALLERES DE REPARACION CARMONA SL
Liquidador Solidario
- Corredera Tobal Maria Carmen
- Martos Gamiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1527 , F 45, S 8, H SE 6474, I/A 4 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-41
Empresa: TALLERES DE REPARACION CARMONA SL
Administrador Solidario
- Corredera Tobal Maria Carmen
- Martos Gamiz Nicolas
Liquidador Solidario
- Corredera Tobal Maria Carmen
- Martos Gamiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1527 , F 45, S 8, H SE 6474, I/A 4 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-41
Empresa: MARTOS TOBALO SA
Administrador Unico
- Martos Gamiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 162, S 8, H SE 10367, I/A 15 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-41
Liquidador Solidario
- Martos Gamiz Jose
- Martos Gamiz Nicolas
- Martos Gamiz Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 52, S 8, H CO 9365, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-14
Administrador Solidario
- Martos Gamiz Jose
- Martos Gamiz Nicolas
- Martos Gamiz Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1022 , F 52, S 8, H CO 9365, I/A 2 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-14
Empresa: MARTOS TOBALO SA
Administrador Unico
- Martos Gamiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 161, S 8, H SE 10367, I/A 13 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-41
Empresa: AZAHARA MOTOR SA
Administrador Solidario
- Martos Gamiz Jose
- Martos Gamiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 10, S 8, H CO 5627, I/A 11 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-14
Empresa: AZAHARA MOTOR SA
Administrador Solidario
- Martos Gamiz Jose
- Martos Gamiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 10, S 8, H CO 5627, I/A 10 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-14
Empresa: MARTOS TOBALO SA
Administrador Unico
- Martos Gamiz Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1628 , F 160, S 8, H SE 10367, I/A 10 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-41
Empresa: AZAHARA MOTOR SA
Administrador Solidario
- Martos Gamiz Jose
- Martos Gamiz Nicolas
- Martos Gamiz Raimundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1175 , F 10, S 8, H CO 5627, I/A 9 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-14
VER MAS ACTOS
Información de MARTOS GAMIZ NICOLAS
Mostramos los datos de MARTOS GAMIZ NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTOS GAMIZ NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos