MARTOS FIDALGO JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTOS FIDALGO JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTOS FIDALGO JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALTY DESIGNING WOODWORKS SL | Administrador Mancomunado | 13/06/2024 | |
MF CONSULTORA DE ARQUITECTURA INGENIERIA Y PLANEAMIENTO SL | Administrador Unico | 04/06/2015 |
VINCULACIONES DE MARTOS FIDALGO JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTOS FIDALGO JUAN ANTONIO
Empresa: HARMONY HOMES DEVELOPMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Parra Jose Manuel
- Martos Fidalgo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IF 9559, I/A 3 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-35
Empresa: SALTY DESIGNING WOODWORKS SL
Administrador Mancomunado
- Fiegler Adam Mark
- Martos Fidalgo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IF 9798, I/A 1 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-35
Empresa: HARMONY HOMES DEVELOPMENTS SL
Administrador Mancomunado
- Lopez Parra Jose Manuel
- Martos Fidalgo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219 , F 126, S 8, H IF 9559, I/A 1 (18/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-187-35
Empresa: EARTH INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Martos Fidalgo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4697, L 3605, F 87, S 8, H MA103172, I/A 8 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-29
Empresa: EARTH INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Martos Fidalgo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4697, L 3605, F 87, S 8, H MA103172, I/A 7 (30/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-67-29
Administrador Unico
- Martos Fidalgo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 170 , F 199, S 8, H IF 7551, I/A 1 (04/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-35
Información de MARTOS FIDALGO JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de MARTOS FIDALGO JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTOS FIDALGO JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos