MARTOS ALONSO JUAN-DIEGO
Informe ejecutivo de MARTOS ALONSO JUAN-DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
VINCULACIONES DE MARTOS ALONSO JUAN-DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTOS ALONSO JUAN-DIEGO
Empresa: LA CHATA CAMALEONICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Caldes Llopis Jose Antonio
- Fuentes Lopez Beatriz Aurora
- Martos Alonso Juan-diego
- Rodriguez Fernandez Roman Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 792032, I/A 3 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-101-28
Empresa: BONSALUD TERAPIAS SL
Administrador Unico
- Martos Alonso Juan-diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36505 , F 136, S 8, H M 655748, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: LIKAE FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Martos Alonso Juan-diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19368 , F 170, S 8, H M 339596, I/A 5 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
Empresa: LA CHATA CAMALEONICA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Caldes Llopis Jose Antonio
- Fuentes Lopez Beatriz Aurora
- Martos Alonso Juan-diego
- Rodriguez Fernandez Roman Ignacio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44994 , F 10, S 8, H M 792032, I/A 1 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Empresa: DANCING FOREVER SL
Apoderado
- Martos Alonso Juan-diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44678 , F 18, S 8, H M 786858, I/A 2 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-28
Empresa: DINAMAGA SL
Administrador Unico
- Martos Alonso Juan-diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43061 , F 198, S 8, H M 761027, I/A 2 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-28
Empresa: DINAMAGA SL
Administrador Unico
- Martos Alonso Juan-diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43061 , F 196, S 8, H M 761027, I/A 1 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-33-28
Empresa: BONSALUD TERAPIAS SL
Administrador Unico
- Martos Alonso Juan-diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36505 , F 136, S 8, H M 655748, I/A 2 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: LIKAE FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Martos Alonso Juan-diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19368 , F 170, S 8, H M 339596, I/A 4 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Información de MARTOS ALONSO JUAN-DIEGO
Mostramos los datos de MARTOS ALONSO JUAN-DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTOS ALONSO JUAN-DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos