MARTOS ALARCON ANTONIA
Informe ejecutivo de MARTOS ALARCON ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTOS ALARCON ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAMAR SOLUCIONS ESPORTIVES SL | Administrador Solidario | 02/01/2012 | 28/12/2012 |
VINCULACIONES DE MARTOS ALARCON ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTOS ALARCON ANTONIA
Empresa: ARAMAR SOLUCIONS ESPORTIVES SL
Administrador Solidario
- Martos Alarcon Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 183, S 8, H B 419081, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: ARAMAR SOLUCIONS ESPORTIVES SL
Administrador Solidario
- Martos Alarcon Antonia
- Rodriguez Suarez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 182, S 8, H B 419081, I/A 1 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de MARTOS ALARCON ANTONIA
Mostramos los datos de MARTOS ALARCON ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTOS ALARCON ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos