MARTORELL VERA PEDRO MIGUEL
Informe ejecutivo de MARTORELL VERA PEDRO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTORELL VERA PEDRO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTAL.LACIONS CA'N BARO SL | Apoderado Solidario | 03/12/2009 |
VINCULACIONES DE MARTORELL VERA PEDRO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTORELL VERA PEDRO MIGUEL
Empresa: MARTORELL COMPANY SL
Apoderado Solidario
- Martorell Vera Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 154, S 8, H PM 52333, I/A 5 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-07
Empresa: MARTORELL COMPANY SL
Administrador Unico
- Martorell Vera Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 154, S 8, H PM 52333, I/A B (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Empresa: INSTAL.LACIONS CA'N BARO SL
Apoderado Solidario
- Martorell Company Pedro
- Martorell Vera Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2406 , F 162, S 8, H PM 64926, I/A 2 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-07
Empresa: MARTORELL COMPANY Y ALBERO SL
Administrador Unico
- Martorell Vera Pedro Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 153, S 8, H PM 52333, I/A 3 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-94-07
Información de MARTORELL VERA PEDRO MIGUEL
Mostramos los datos de MARTORELL VERA PEDRO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTORELL VERA PEDRO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos