MARTORELL ROVIRA ROSENDO
Informe ejecutivo de MARTORELL ROVIRA ROSENDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTORELL ROVIRA ROSENDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA | Consejero | 18/09/2017 | 22/08/2018 |
SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA | Consejero | 07/09/2011 | 19/09/2013 |
VINCULACIONES DE MARTORELL ROVIRA ROSENDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTORELL ROVIRA ROSENDO
Empresa: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA
Consejero
- Aragones Gracia Irene
- Martorell Rovira Rosendo
- Salvat Llaurador Anton Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 95, S 8, H T 13204, I/A 39 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-43
Empresa: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA
Consejero
- Martorell Rovira Rosendo
- Sabate Papiol Josep Manel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2895 , F 94, S 8, H T 13204, I/A 37 (18/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-43
Empresa: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA
Consejero
- Juncosa Alberich Jordi
- Martorell Rovira Rosendo
- Roca Navarro Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 16, S 8, H T 13204, I/A 29 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-43
Empresa: SERVEIS COMARCALS MEDIAMBIENTALS SA
Apoderado
Consejero
- Abello Grau Antoni
- Bargas Musoy Lidia
- Boquera Castellvi Monica
- Carrasco Gene Pere
- Carrasco Sarda Andreu
- Chamizo Quesada Francesc
- Ciurana Nicolau Sergi
- Compte Llusa M Dolors
- Cortiella Rabascall Josep Lluis
- Cotilla Mestre Sergi
- Cros Brull Carme
- Escoda Martinez Francesc Xavier
- Juncosa Alberich Jordi
- Llobet Marti Ramon
- Martorell Rovira Rosendo
- Mas Nolla Joan
- Mir Arner Jose Vicente
- Montane Vidal Josep
- Morancho Lopez Fran
- Trabalon Dominguez Josep Maria
Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 11, S 8, H T 13204, I/A 25 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-43
Información de MARTORELL ROVIRA ROSENDO
Mostramos los datos de MARTORELL ROVIRA ROSENDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTORELL ROVIRA ROSENDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos