MARTORELL FLORES RAUL ALEXIS
Informe ejecutivo de MARTORELL FLORES RAUL ALEXIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTORELL FLORES RAUL ALEXIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERHOME 2015 SL | Administrador Unico | 28/08/2024 | |
ALPHABET & ASOCIADOS GRANADA SL | Administrador Unico | 26/07/2024 | |
SWIFTSYNC INSTALLERS SL | Administrador Unico | 26/07/2024 | |
SWIFTSYNC INSTALLERS SL | Socio Unico | 26/07/2024 | |
ALPHABET & ASOCIADOS GRANADA SL | Socio Unico | 26/07/2024 | |
ECLIPSESHOP SL | Administrador Unico | 19/07/2024 | |
RESORT IBIZA CONTINENTAL Y MEDITERRANEO SL | Socio Unico | 04/07/2024 | |
RESORT IBIZA CONTINENTAL Y MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 04/07/2024 | |
REVESTIMIENTOS ALCRIS SL | Administrador Unico | 20/10/2021 |
VINCULACIONES DE MARTORELL FLORES RAUL ALEXIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTORELL FLORES RAUL ALEXIS
Empresa: IBERHOME 2015 SL
Administrador Unico
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 29646, I/A 6 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-39
Empresa: ALPHABET & ASOCIADOS GRANADA SL
Administrador Unico
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE127846, I/A 5 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-41
Empresa: ALPHABET & ASOCIADOS GRANADA SL
Nuevo Socio Único
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE127846, I/A 5 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-41
Empresa: SWIFTSYNC INSTALLERS SL
Administrador Unico
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE142663, I/A 3 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-41
Empresa: SWIFTSYNC INSTALLERS SL
Socio Único
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE142663, I/A 3 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-41
Empresa: ECLIPSESHOP SL
Administrador Unico
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 619022, I/A 1 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-08
Administrador Unico
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826600, I/A 1 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Socio Único
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826600, I/A 1 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: REVESTIMIENTOS ALCRIS SL
Administrador Unico
- Martorell Flores Raul Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48019 , F 66, S 8, H B 569687, I/A 1 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-08
Información de MARTORELL FLORES RAUL ALEXIS
Mostramos los datos de MARTORELL FLORES RAUL ALEXIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTORELL FLORES RAUL ALEXIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos