MARTORELL DAROCAS JUAN HONORIO
Informe ejecutivo de MARTORELL DAROCAS JUAN HONORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTORELL DAROCAS JUAN HONORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRADING CONSULTING TAYLOR SL | Apoderado | 13/08/2018 | |
ADVIMA IMPORT EXPOR SL | Administrador Solidario | 13/09/2010 |
VINCULACIONES DE MARTORELL DAROCAS JUAN HONORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTORELL DAROCAS JUAN HONORIO
Empresa: TRADING CONSULTING TAYLOR SL
Apoderado
- Martorell Darocas Juan Honorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10535, L 7816, F 84, S 8, H V 183187, I/A 2 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-46
Empresa: LACLAU ASESSORS SL
Liquidador Unico
- Martorell Darocas Juan Honorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8540, L 5829, F 21, S 8, H V 116959, I/A 4 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-46
Empresa: LACLAU ASESSORS SL
Administrador Unico
- Martorell Darocas Juan Honorio
Liquidador Unico
- Martorell Darocas Juan Honorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8540, L 5829, F 21, S 8, H V 116959, I/A 4 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-46
Empresa: LACLAU ASESSORS SL
Administrador Unico
- Martorell Darocas Juan Honorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8540, L 5829, F 20, S 8, H V 116959, I/A 3 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-46
Empresa: RIPOMAR EXPORT SL
Administrador Solidario
- Martorell Darocas Juan Honorio
- Ribes Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9247, L 6530, F 68, S 8, H V 141068, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-46
Empresa: RIPOMAR EXPORT SL
Administrador Solidario
- Martorell Darocas Juan Honorio
- Ribes Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9247, L 6530, F 68, S 8, H V 141068, I/A 2 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-46
Empresa: RIPOMAR EXPORT SL
Administrador Unico
- Martorell Darocas Juan Honorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9247, L 6530, F 68, S 8, H V 141068, I/A 2 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-240-46
Empresa: RIPOMAR EXPORT SL
Administrador Unico
- Martorell Darocas Juan Honorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9247, L 6530, F 66, S 8, H V 141068, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-46
Empresa: ADVIMA IMPORT EXPOR SL
Administrador Solidario
- Martorell Darocas Juan Honorio
- Ribes Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 33, S 8, H V 135856, I/A 3 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-46
Empresa: ADVIMA IMPORT EXPOR SL
Administrador Mancomunado
- Martorell Darocas Juan Honorio
- Ribes Prats Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9093, L 6377, F 33, S 8, H V 135856, I/A 3 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-46
VER MAS ACTOS
Información de MARTORELL DAROCAS JUAN HONORIO
Mostramos los datos de MARTORELL DAROCAS JUAN HONORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTORELL DAROCAS JUAN HONORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos