MARTIROSYAN MARTIROSYAN GAYANE
Informe ejecutivo de MARTIROSYAN MARTIROSYAN GAYANE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIROSYAN MARTIROSYAN GAYANE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZANGEZUR SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | |
RINCON ALBUFERETA SL | Apoderado | 14/10/2020 | |
TERRAZA 25 DE MAYO SL | Socio Unico | 16/04/2018 | |
TERRAZA 25 DE MAYO SL | Administrador Unico | 16/04/2018 |
VINCULACIONES DE MARTIROSYAN MARTIROSYAN GAYANE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIROSYAN MARTIROSYAN GAYANE
Empresa: ZANGEZUR SL
Administrador Unico
- Martirosyan Martirosyan Gayane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4331 , F 94, S 8, H A 171935, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-03
Empresa: RINCON ALBUFERETA SL
Apoderado
- Martirosyan Martirosyan Gayane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 46, S 8, H A 166917, I/A 2 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-03
Empresa: TERRAZA 25 DE MAYO SL
Administrador Unico
- Martirosyan Martirosyan Gayane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3851 , F 140, S 8, H A 144549, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-03
Empresa: TERRAZA 25 DE MAYO SL
Administrador Solidario
- Martirosyan Martirosyan Gayane
- Sargsyan Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3851 , F 140, S 8, H A 144549, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-03
Empresa: TERRAZA 25 DE MAYO SL
Socio Único
- Martirosyan Martirosyan Gayane
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3851 , F 140, S 8, H A 144549, I/A 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-03
Empresa: TERRAZA 25 DE MAYO SL
Administrador Solidario
- Martirosyan Martirosyan Gayane
- Sargsyan Eduard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3851 , F 139, S 8, H A 144549, I/A 1 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-03
Información de MARTIROSYAN MARTIROSYAN GAYANE
Mostramos los datos de MARTIROSYAN MARTIROSYAN GAYANE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIROSYAN MARTIROSYAN GAYANE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos