MARTINSEN ROLF
Informe ejecutivo de MARTINSEN ROLF
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINSEN ROLF
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIMNASIAS SUECAS SA | Administrador Unico | 02/10/2014 | |
FISIOTERAPIA ESCANDINAVIA SLP | Administrador Unico | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINSEN ROLF
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINSEN ROLF
Empresa: GIMNASIAS SUECAS SA
Administrador Unico
- Martinsen Rolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595, L 1508, F 59, S 8, H MA 43533, I/A 7 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-186-29
Empresa: GIMNASIAS SUECAS SA
Administrador Unico
- Martinsen Rolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595, L 1508, F 59, S 8, H MA 43533, I/A 6 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-29
Empresa: GIMNASIAS SUECAS SA
Administrador Unico
- Martinsen Rolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595, L 1508, F 59, S 8, H MA 43533, I/A 5 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-29
Empresa: FISIOTERAPIA ESCANDINAVIA SLP
Administrador Unico
- Martinsen Rolf
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2589, L 1502, F 155, S 8, H MA 43378, I/A 3 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-29
Información de MARTINSEN ROLF
Mostramos los datos de MARTINSEN ROLF que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINSEN ROLF, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos