MARTINS DE ALMEIDA DORIVAL
Informe ejecutivo de MARTINS DE ALMEIDA DORIVAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINS DE ALMEIDA DORIVAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVIGATOR TISSUE EJEA SL | Apoderado Mancomunado | 08/07/2024 | |
THE NAVIGATOR COMPANY SA | R.L.C.Per.M. | 06/05/2024 | |
THE NAVIGATOR COMPANY SA | Apoderado Mancomunado | 06/05/2024 | |
NAVIGATOR TISSUE IBERICA SA | Consejero | 12/03/2024 | |
NAVIGATOR TISSUE IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 12/03/2024 | |
NAVIGATOR TISSUE EJEA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 29/11/2023 | |
NAVIGATOR TISSUE EJEA SL | Consejero | 29/11/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINS DE ALMEIDA DORIVAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINS DE ALMEIDA DORIVAL
Empresa: NAVIGATOR TISSUE EJEA SL
Apoderado Mancomunado
- Amorim Guia Perdigao Jose Eduardo
- Bereincua Gandarias Ignacio
- Bicho Jorge Andre Filipe
- Cabete Goncalves Le Joao
- Daun E Lorena Arouca Manuel Luis
- Martins De Almeida Dorival
- Morais Carreira De Araujo Jose Fernando
- Moreira De Araujo Santos Nuno Miguel
- Pereira Redondo Antonio Jose
- Pinelo Esteves Canha Ana Rosa
- Rosendo Ferreira Joao Carlos Sherry Dos Santos
- Vaz Duarte Soares Antonio Quirino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 36890, I/A 70 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-50
Empresa: THE NAVIGATOR COMPANY SA
Apoderado Mancomunado
R.L.C.Per.M.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46867 , F 96, S 8, H M 822606, I/A 1 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: NAVIGATOR TISSUE IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Martins De Almeida Dorival
- Vaz Duarte Soares Antonio Quirino
Consejero
- Martins De Almeida Dorival
- Vaz Duarte Soares Antonio Quirino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37250 , F 135, S 8, H M 664379, I/A 9 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: NAVIGATOR TISSUE EJEA SL
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Bereincua Gandarias Ignacio
- Martins De Almeida Dorival
- Vaz Duarte Soares Antonio Quirino
Consejero
- Bereincua Gandarias Ignacio
- Martins De Almeida Dorival
- Vaz Duarte Soares Antonio Quirino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 211, S 8, H Z 36890, I/A 69 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-50
Información de MARTINS DE ALMEIDA DORIVAL
Mostramos los datos de MARTINS DE ALMEIDA DORIVAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINS DE ALMEIDA DORIVAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos