MARTINS BORREGUERO VICTOR HUMBERTO
Informe ejecutivo de MARTINS BORREGUERO VICTOR HUMBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINS BORREGUERO VICTOR HUMBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLIVER LAW INTEGRAL SERVICES SL | Administrador Unico | 27/06/2024 | |
INNOVACION ORGANIZACION Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN EL TRABAJO SL | Socio Unico | 18/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINS BORREGUERO VICTOR HUMBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINS BORREGUERO VICTOR HUMBERTO
Empresa: OLIVER LAW INTEGRAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Martins Borreguero Victor Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 751087, I/A 2 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: MAADG ESTUDIO Y DISEÑO SL
Administrador Unico
- Martins Borreguero Victor Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 105, S 8, H TO 31702, I/A 3 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-45
Administrador Unico
- Martins Borreguero Victor Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 223, S 8, H TO 30611, I/A 2 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-45
Empresa: MAADG ESTUDIO Y DISEÑO SL
Administrador Unico
- Martins Borreguero Victor Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 104, S 8, H TO 31702, I/A 1 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-45
Empresa: MAADG ESTUDIO Y DISEÑO SL
Socio Único
- Martins Borreguero Victor Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 104, S 8, H TO 31702, I/A 1 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-45
Administrador Unico
- Martins Borreguero Victor Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 222, S 8, H TO 30611, I/A 1 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-45
Socio Único
- Martins Borreguero Victor Humberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 222, S 8, H TO 30611, I/A 1 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-45
Información de MARTINS BORREGUERO VICTOR HUMBERTO
Mostramos los datos de MARTINS BORREGUERO VICTOR HUMBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINS BORREGUERO VICTOR HUMBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos