MARTINEZ ZOFIO CARLOS
Informe ejecutivo de MARTINEZ ZOFIO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ ZOFIO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMARZO SL | Secretario | 19/12/2019 | |
COMARZO SL | Consejero Delegado Solidario | 19/12/2019 | |
COMARZO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/12/2019 | |
COMARZO SL | Consejero | 19/12/2019 | |
AUTOMUEBLAJE SA | Liquidador Solidario | 04/02/2010 | 04/02/2010 |
AUTOMUEBLAJE SA | Administrador Solidario | 18/06/2009 | |
HOGAR DALI SL | Administrador Solidario | 22/04/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ZOFIO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ZOFIO CARLOS
Empresa: COMARZO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Zofio Carlos
- Martinez Zofio Maria Jesus
Consejero Delegado Solidario
- Martinez Zofio Carlos
- Martinez Zofio Maria Jesus
Consejero
- Martinez Zofio Carlos
- Martinez Zofio Jose Luis Vicente
- Martinez Zofio Maria Jesus
Presidente
Secretario
- Martinez Zofio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7450 , F 175, S 8, H M 120543, I/A 7 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
Empresa: AUTOMUEBLAJE SA
Liquidador Solidario
- Lopez Puerta Maria Asuncion
- Martinez Lopez Carlos Javier
- Martinez Zofio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7535 , F 79, S 8, H M 121905, I/A 12 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Empresa: AUTOMUEBLAJE SA
Administrador Solidario
- Lopez Puerta Maria Asuncion
- Martinez Zofio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7535 , F 78, S 8, H M 121905, I/A 11 (18/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-120-28
Empresa: HOGAR DALI SL
Administrador Solidario
- Lopez Puerta Maria Asuncion
- Martinez Zofio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 138, S 8, H GU 2143, I/A 5 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-19
Información de MARTINEZ ZOFIO CARLOS
Mostramos los datos de MARTINEZ ZOFIO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ZOFIO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos