MARTINEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTINEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS EMPRESARIALES TOPACIO SL | Socio Unico | 14/12/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES TOPACIO SL
Administrador Unico
- Martinez Zapata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 89, S 8, H OR 13684, I/A 3 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-32
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES TOPACIO SL
Administrador Unico
- Martinez Zapata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 86, S 8, H OR 13684, I/A 2 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-32
Empresa: DESARROLLOS EMPRESARIALES TOPACIO SL
Socio Único
- Martinez Zapata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 86, S 8, H OR 13684, I/A 2 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-32
Empresa: NEGOCIOS OUTPLACE SL
Administrador Unico
- Martinez Zapata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27117 , F 96, S 8, H M 488545, I/A 3 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-28
Empresa: NEGOCIOS OUTPLACE SL
Administrador Unico
- Martinez Zapata Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27117 , F 96, S 8, H M 488545, I/A 2 (17/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Información de MARTINEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTINEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ ZAPATA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos