MARTINEZ VIÑAS ONA
Informe ejecutivo de MARTINEZ VIÑAS ONA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ VIÑAS ONA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIO DE TERRASSA SA | Vicepresidente | 09/11/2023 | |
SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIO DE TERRASSA SA | Consejero | 09/11/2023 | |
ECO EQUIP SA MUNICIPAL | Consejero | 31/10/2023 | |
PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL | Consejero | 30/05/2023 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VIÑAS ONA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VIÑAS ONA
Empresa: PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu Almecija Emilia
- Martinez Viñas Ona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 19, S 8, H B 317573, I/A 35 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-08
Empresa: TRANSPORTS MUNICIPALS D'EGARA SA
Consejero
- Martinez Viñas Ona
- Melgares Aguirre Lluisa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46595 , F 63, S 8, H B 24974, I/A 132 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-08
Empresa: PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
V- SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 18, S 8, H B 317573, I/A 34 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Empresa: PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL
Consejero
- Marin Garcia Nuria
- Martinez Viñas Ona
- Pons Coll Aleix
Presidente
- Martinez Viñas Ona
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 18, S 8, H B 317573, I/A 34 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-08
Consejero
Presidente
V-SEC NO CON
Vicepresidente
- Martinez Viñas Ona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44115 , F 159, S 8, H B 161622, I/A 55 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-08
Empresa: ECO EQUIP SA MUNICIPAL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44807 , F 175, S 8, H B 29231, I/A 82 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-08
Empresa: FOMENT DE TERRASSA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
V-SEC NO CON
Vicepresidente
- Martinez Viñas Ona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48550 , F 16, S 8, H B 38166, I/A 82 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL
Consejero
- Garcia Casellas Edgar
- Martinez Viñas Ona
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45922 , F 63, S 8, H B 339150, I/A 34 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-08
Empresa: PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andreu Almecija Emilia
- Martinez Viñas Ona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 17, S 8, H B 317573, I/A 33 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-08
Empresa: PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL
Consejero
- Martinez Viñas Ona
Presidente
- Martinez Viñas Ona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43652 , F 17, S 8, H B 317573, I/A 32 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ VIÑAS ONA
Mostramos los datos de MARTINEZ VIÑAS ONA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VIÑAS ONA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos