MARTINEZ VILLAR MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de MARTINEZ VILLAR MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ VILLAR MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAPICO SISTEMAS SL | Administrador Unico | 19/10/2011 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VILLAR MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VILLAR MARIA DOLORES
Empresa: TASTY-GOOD FOOD COMPANY SL
Liquidador
- Martinez Villar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 187, S 8, H J 20965, I/A 5 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-23
Empresa: TASTY-GOOD FOOD COMPANY SL
Administrador Solidario
- Martinez Villar Juan
- Martinez Villar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 187, S 8, H J 20965, I/A 5 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-23
Empresa: GINOROTEXTIL SL
Administrador Solidario
- Martinez Villar Maria Dolores
- Rodriguez Hurtado Gina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 79, S 8, H J 21699, I/A 2 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-23
Empresa: GINOROTEXTIL SL
Administrador Solidario
- Martinez Villar Maria Dolores
- Rodriguez Hurtado Gina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 77, S 8, H J 21699, I/A 1 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-23
Empresa: TASTY-GOOD FOOD COMPANY SL
Administrador Solidario
- Martinez Villar Juan
- Martinez Villar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 186, S 8, H J 20965, I/A 3 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-23
Empresa: TASTY-GOOD FOOD COMPANY SL
Administrador Solidario
- Martinez Villar Juan
- Martinez Villar Maria Dolores
- Rodriguez Hurtado Gina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 186, S 8, H J 20965, I/A 3 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-23
Empresa: TASTY-GOOD FOOD COMPANY SL
Administrador Solidario
- Martinez Villar Juan
- Martinez Villar Maria Dolores
- Rodriguez Hurtado Gina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 551 , F 184, S 8, H J 20965, I/A 1 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-23
Empresa: SAPICO SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Martinez Villar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386 , F 52, S 8, H J 14649, I/A 4 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-23
Empresa: SAPICO SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Martinez Villar Juan
- Martinez Villar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386 , F 52, S 8, H J 14649, I/A 4 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-23
Empresa: SAPICO SISTEMAS SL
Administrador Solidario
- Martinez Villar Juan
- Martinez Villar Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 386 , F 52, S 8, H J 14649, I/A 3 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-23
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ VILLAR MARIA DOLORES
Mostramos los datos de MARTINEZ VILLAR MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VILLAR MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos