MARTINEZ VILA MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ VILA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ VILA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA | Apoderado Solidario | 22/05/2019 | |
AIR PRODUCTS SERVICES EUROPE SA | Apoderado Solidario | 23/05/2018 | |
OXIGENO DE SAGUNTO SL | Apoderado Solidario | 20/03/2018 | |
QUIMICA BASICA SA | Apoderado Solidario | 20/03/2018 | |
PACO MUNIN SL | Administrador Unico | 12/06/2017 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA | Apoderado Solidario | 07/06/2017 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VILA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VILA MARIA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46319 , F 99, S 8, H B 3121, I/A 1154 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-101-08
Empresa: AIR PRODUCTS SERVICES EUROPE SA
Apoderado Solidario
- Martinez Vila Maria
- Mustaros Gel Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46268 , F 22, S 8, H B 103607, I/A 82 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Empresa: QUIMICA BASICA SA
Apoderado Solidario
- Martinez Vila Maria
- Mustaros Gel Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44076 , F 206, S 8, H B 91223, I/A 70 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: OXIGENO DE SAGUNTO SL
Apoderado Solidario
- Martinez Vila Maria
- Mustaros Gel Joaquim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45952 , F 215, S 8, H B 213106, I/A 77 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Empresa: PACO MUNIN SL
Administrador Unico
- Martinez Vila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 166, S 8, H SC 48664, I/A 2 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-15
Empresa: PACO MUNIN SL
Administrador Solidario
- Martinez Munin Francisco Javier
- Martinez Vila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 166, S 8, H SC 48664, I/A 2 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45669 , F 55, S 8, H B 3121, I/A 1129 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Empresa: PACO MUNIN SL
Administrador Solidario
- Martinez Munin Francisco Javier
- Martinez Vila Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 293 , F 165, S 8, H SC 48664, I/A 1 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-15
Información de MARTINEZ VILA MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ VILA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VILA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos