MARTINEZ VIGIL DE QUIÑONES JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ VIGIL DE QUIÑONES JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ VIGIL DE QUIÑONES JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACERES SL | Apoderado Mancomunado | 27/01/2012 | |
BDP INTERNATIONAL SPAIN SA | Apoderado | 19/07/2010 | |
BDP INTERNATIONAL SPAIN SA | Apoderado Solidario | 06/03/2009 | |
BDP INTERNATIONAL SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 06/03/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VIGIL DE QUIÑONES JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VIGIL DE QUIÑONES JOSE ANGEL
Empresa: EUROPEAN DISTRIBUTION XXI SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bolte John
- Holmstock Dirk
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Presidente
Secretario
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28352 , F 211, S 8, H M 197294, I/A 17 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Empresa: EUROMODAL CATALUÑA SL
Liquidador
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29542 , F 120, S 8, H M 156880, I/A 8 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
Empresa: EUROMODAL CATALUÑA SL
Consejero
- Bolte John
- Holmstock Dirk
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Presidente
Secretario
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29542 , F 120, S 8, H M 156880, I/A 8 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-28
Empresa: EUROMODAL CATALUÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bolte John
- Martinez Vigil De Quiñones Blanca
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
- Pizarro Pacheco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9765 , F 171, S 8, H M 156880, I/A 6 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-28
Empresa: EUROMODAL CATALUÑA SL
Consejero
- Bolte John
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
- Osusky Frank
Presidente
Secretario
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9765 , F 170, S 8, H M 156880, I/A 5 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Empresa: CACERES SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Vigil De Quiñones Amalia
- Martinez Vigil De Quiñones Blanca
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17384 , F 205, S 8, H M 157764, I/A 12 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-28
Empresa: EUROPEAN DISTRIBUTION XXI SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bolte John
- Martinez Vigil De Quiñones Blanca
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
- Pizarro Pacheco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28352 , F 208, S 8, H M 197294, I/A 12 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Empresa: EUROPEAN DISTRIBUTION XXI SL
Consejero
- Harjung Anton
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Presidente
Secretario
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12407 , F 75, S 8, H M 197294, I/A 11 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-28
Empresa: EUROMODAL BDP INTERNATIONAL SPAIN SA
Apoderado
- Bolte John
- Harjung Anton
- Holmstock Dirk
- Martinez Vigil De Quiñones Blanca
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
- Muldoon Catherine
- Osusky Frank
- Pizarro Pacheco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19073 , F 19, S 8, H M 11393, I/A 29 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-28
Empresa: EUROMODAL SA
Apoderado Mancomunado
- Martinez Vigil De Quiñones Blanca
- Martinez Vigil De Quiñones Jose Angel
- Pizarro Pacheco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19073 , F 15, S 8, H M 11393, I/A 20 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ VIGIL DE QUIÑONES JOSE ANGEL
Mostramos los datos de MARTINEZ VIGIL DE QUIÑONES JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VIGIL DE QUIÑONES JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos