MARTINEZ VIANA CRISTINA
Informe ejecutivo de MARTINEZ VIANA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ VIANA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINET PSICOLOGIC MATARO SLP | Administrador Unico | 30/01/2014 | |
COSMETIC CLUB PERFUMERIA ONLINE SL | Administrador Unico | 27/08/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VIANA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VIANA CRISTINA
Empresa: MASIMAR COMMERCE SL
Administrador Unico
- Martinez Viana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43150 , F 148, S 8, H B 424252, I/A 2 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Empresa: GABINET PSICOLOGIC MATARO SLP
Administrador Unico
- Martinez Viana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44137 , F 216, S 8, H B 447787, I/A 1 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-08
Empresa: MASIMAR COMMERCE SL
Administrador Unico
- Martinez Viana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43150 , F 147, S 8, H B 424252, I/A 1 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-88-08
Empresa: COSMETIC CLUB PERFUMERIA ONLINE SL
Administrador Unico
- Martinez Viana Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41411 , F 119, S 8, H B 393235, I/A 1 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-08
Información de MARTINEZ VIANA CRISTINA
Mostramos los datos de MARTINEZ VIANA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VIANA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos