MARTINEZ VERGES PEDRO JOSE
Informe ejecutivo de MARTINEZ VERGES PEDRO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ VERGES PEDRO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VMS AUTOMOTIVE SL | Administrador Unico | 08/08/2022 | |
M & I 21 EMANDAI 21 SL | Apoderado Solidario | 03/10/2019 | |
GRUPO MARSAN SOCIEDAD CARTERA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2019 | |
MARSAN EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2019 | |
MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/09/2019 | |
MARSAN TRANSFORMACIONES SUPERFICIALES SL | Apoderado Solidario | 26/03/2019 | |
MARSAN EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado Solidario | 26/03/2019 | |
GRUPO MARSAN SOCIEDAD CARTERA SL | Apoderado Mancomunado | 13/11/2018 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VERGES PEDRO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VERGES PEDRO JOSE
Empresa: VMS AUTOMOTIVE SL
Administrador Unico
- Martinez Verges Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4105, L 4105, F 98, S 8, H PO 59842, I/A 15 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-36
Empresa: VMS AUTOMOTIVE SL
Consejero Delegado
- Martinez Verges Pedro Jose
Consejero
- Martinez Covelo Jose Luciano
- Martinez Verges Pedro Jose
- Somoza De La Fuente Manuel Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4105, L 4105, F 98, S 8, H PO 59842, I/A 15 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-36
Empresa: M & I 21 EMANDAI 21 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martinez Covelo Jose Luciano
- Martinez Verges Pedro Jose
- Somoza De La Fuente Manuel Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825, L 3825, F 57, S 8, H PO 53796, I/A 8 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-36
Empresa: M & I 21 EMANDAI 21 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Verges Pedro Jose
- Somoza De La Fuente Manuel Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3825, L 3825, F 54, S 8, H PO 53796, I/A 4 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzo Fernandez Rafael
- Martinez Verges Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4260, L 4260, F 103, S 8, H PO 64414, I/A 3 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-36
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzo Fernandez Rafael
- Martinez Verges Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4260, L 4260, F 91, S 8, H PO 64413, I/A 3 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-36
Empresa: GRUPO MARSAN SOCIEDAD CARTERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lorenzo Fernandez Rafael
- Martinez Verges Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508, L 1508, F 219, S 8, H PO 12708, I/A 8 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-36
Apoderado Solidario
- Martinez Covelo Jose Luciano
- Martinez Verges Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4260, L 4260, F 90, S 8, H PO 64413, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-36
Apoderado Solidario
- Martinez Covelo Jose Luciano
- Martinez Verges Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4260, L 4260, F 102, S 8, H PO 64414, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-36
Empresa: GRUPO MARSAN SOCIEDAD CARTERA SL
Apoderado Mancomunado
- Martinez Verges Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1508, L 1508, F 97, S 8, H PO 12708, I/A 6 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-36
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ VERGES PEDRO JOSE
Mostramos los datos de MARTINEZ VERGES PEDRO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VERGES PEDRO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos