MARTINEZ VERDU MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de MARTINEZ VERDU MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ VERDU MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y APLICACIONES SL | Administrador Unico | 23/09/2015 | 25/11/2021 |
INVERSIONES REUNIDAS DANCON SL | Administrador Unico | 23/09/2015 | 25/11/2021 |
COABA ONLINE SL | Administrador Unico | 11/05/2016 | 09/11/2021 |
DANCON MERIDIONAL SL | Administrador Unico | 23/09/2015 | 09/11/2021 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VERDU MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VERDU MARIA CARMEN
Empresa: INVERSIONES REUNIDAS DANCON SL
Administrador Unico
- Martinez Verdu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 166, S 8, H SE 37810, I/A 3 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-41
Administrador Unico
- Martinez Verdu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636 , F 89, S 8, H SE 51590, I/A 8 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-41
Empresa: COABA ONLINE SL
Administrador Unico
- Martinez Verdu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189 , F 123, S 8, H SE109417, I/A 5 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: DANCON MERIDIONAL SL
Administrador Unico
- Martinez Verdu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 222, S 8, H SE 83202, I/A 4 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: COABA ONLINE SL
Administrador Unico
- Martinez Verdu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6189 , F 121, S 8, H SE109417, I/A 1 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-41
Empresa: DANCON MERIDIONAL SL
Administrador Unico
- Martinez Verdu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5102 , F 222, S 8, H SE 83202, I/A 3 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-41
Empresa: INVERSIONES REUNIDAS DANCON SL
Administrador Unico
- Martinez Verdu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2929 , F 166, S 8, H SE 37810, I/A 2 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-41
Administrador Unico
- Martinez Verdu Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636 , F 88, S 8, H SE 51590, I/A 6 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-41
Información de MARTINEZ VERDU MARIA CARMEN
Mostramos los datos de MARTINEZ VERDU MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VERDU MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos