MARTINEZ VELASCO ROSARIO
Informe ejecutivo de MARTINEZ VELASCO ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ VELASCO ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPEAL SL | Apoderado | 16/04/2013 | 18/11/2015 |
EXPEMAICA SL | Apoderado | 12/08/2015 | |
EXPEMAICA SL | Apoderado | 14/11/2011 | 02/03/2015 |
DISTRIBUCION DE EXPENDEDORAS ALCAZABA SL | Apoderado | 29/04/2010 | 23/05/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VELASCO ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VELASCO ROSARIO
Empresa: EXPEAL SL
Apoderado
- Martinez Velasco Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 80, S 8, H AL 39569, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-04
Empresa: EXPEMAICA SL
Apoderado
- Martinez Velasco Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 4, S 8, H AL 2173, I/A 29 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-04
Empresa: EXPEMAICA SL
Apoderado
- Martinez Velasco Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 3, S 8, H AL 2173, I/A 25 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-04
Apoderado
- Martinez Velasco Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 7, S 8, H AL 8963, I/A 10 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-04
Empresa: EXPEAL SL
Apoderado
- Martinez Velasco Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1487 , F 79, S 8, H AL 39569, I/A 2 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-04
Empresa: EXPEMAICA SL
Apoderado
- Martinez Velasco Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 89 , F 105, S 8, H AL 2173, I/A 19 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-04
Apoderado
- Martinez Velasco Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321 , F 7, S 8, H AL 8963, I/A 9 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-04
Información de MARTINEZ VELASCO ROSARIO
Mostramos los datos de MARTINEZ VELASCO ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VELASCO ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos