MARTINEZ VELA FERNANDO
Informe ejecutivo de MARTINEZ VELA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ VELA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIMANTA SL | Socio Unico | 10/03/2020 | |
MARIMANTA SL | Administrador Unico | 10/03/2020 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VELA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VELA FERNANDO
Empresa: MARIMANTA SL
Administrador Unico
- Martinez Vela Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40179 , F 171, S 8, H M 713952, I/A 1 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: MARIMANTA SL
Socio Único
- Martinez Vela Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40179 , F 171, S 8, H M 713952, I/A 1 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Empresa: AEM SA DE ELECTRONICA Y MAQUINARIA
Consejero Delegado
- Martinez Vela Fernando
Consejero
- Martinez Pelegri Ismael
- Martinez Vela Fernando
- Mas Mestre Alejandro
Presidente
Secretario
- Martinez Vela Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 86, S 8, H B 22980, I/A 51 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Empresa: AEM SA DE ELECTRONICA Y MAQUINARIA
Consejero Delegado
- Martinez Vela Fernando
Consejero
- Martinez Pelegri Ismael
- Martinez Vela Fernando
Presidente
Secretario
- Martinez Vela Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 83, S 8, H B 22980, I/A 47 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08
Empresa: AEM SA DE ELECTRONICA Y MAQUINARIA
Consejero Delegado
- Martinez Vela Fernando
Consejero
- Martinez Pelegri Ismael
- Martinez Vela Fernando
Presidente
Secretario
- Martinez Vela Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 83, S 8, H B 22980, I/A 47 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-14-08
Información de MARTINEZ VELA FERNANDO
Mostramos los datos de MARTINEZ VELA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VELA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos