MARTINEZ VAZQUEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ VAZQUEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE MARTINEZ VAZQUEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M&D NEWCO INVERSIONS SL | Administrador Solidario | 02/09/2024 | |
URBANITZACIONS ESTIL NOU SL | Consejero | 30/07/2024 | |
ALTER EGO 1976 SL | Apoderado Solidario | 24/07/2023 | |
SIBARITALIA ESPACIOS SL | Apoderado Solidario | 09/05/2022 | |
ALEXANDRA 2000 SL | Apoderado Solidario | 09/05/2022 | |
ALEXANDRA 2000 SL | Administrador Mancomunado | 22/02/2022 | |
SIBARITALIA ESPACIOS SL | Administrador Mancomunado | 13/12/2021 | |
CLEARENS SA | Administrador Mancomunado | 09/12/2021 | |
CLEARENS SA | Apoderado Solidario | 09/12/2021 | |
POLIX BCN SL | Administrador Mancomunado | 09/12/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ VAZQUEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VAZQUEZ RAFAEL
Empresa: INMOBILIARIA DEL PIAMONTE SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Duarte Rafael
- Martinez Vazquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 68482, I/A 14 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-08
Empresa: M&D NEWCO INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Martinez Agudo Miriam
- Martinez Vazquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 464766, I/A 4 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-08
Empresa: M&D NEWCO INVERSIONS SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Duarte Rafael
- Martinez Vazquez Rafael
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 464766, I/A 4 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-08
Empresa: URBANITZACIONS ESTIL NOU SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- BENMAX SL
- Corominas Orti Oscar
- Martinez Vazquez Rafael
- PROCAU 88 SL
- Terradas Brossa Jaime
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 26616, I/A 15 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: URBANITZACIONS ESTIL NOU SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Corominas Orti Oscar
- Martinez Vazquez Rafael
- PROCAU 88 SL
- Sanahuja Amat Enric
- Terradas Brossa Jaime
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 26616, I/A 15 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-08
Empresa: URBANITZACIONS ESTIL NOU SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Corominas Orti Oscar
- Martinez Vazquez Rafael
- PROCAU 88 SL
- Sanahuja Amat Enric
- Terradas Brossa Jaime
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21762 , F 187, S 8, H B 26616, I/A 14 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
Empresa: URBANITZACIONS ESTIL NOU SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carrascal Ribas Pedro
- Corominas Orti Oscar
- Martinez Vazquez Rafael
- Sanahuja Junyent Jaime
- Terradas Brossa Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21762 , F 187, S 8, H B 26616, I/A 14 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-08
Empresa: ALTER EGO 1976 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Vazquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48876 , F 151, S 8, H B 599435, I/A 2 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-08
Empresa: SIBARITALIA ESPACIOS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Duarte Rafael
- Martinez Vazquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40125 , F 132, S 8, H B 361253, I/A 8 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-08
Empresa: ALEXANDRA 2000 SL
Apoderado Solidario
- Martinez Duarte Rafael
- Martinez Vazquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26298 , F 147, S 8, H B 101783, I/A 13 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ VAZQUEZ RAFAEL
Mostramos los datos de MARTINEZ VAZQUEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VAZQUEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos