MARTINEZ VAZQUEZ MANOEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ VAZQUEZ MANOEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ VAZQUEZ MANOEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMIÑO DE CELA SL | Apoderado | 26/06/2024 | |
CAMIÑO DE CELA SL | Apoderado | 06/02/2024 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VAZQUEZ MANOEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VAZQUEZ MANOEL
Empresa: CAMIÑO DE CELA SL
Apoderado
- Martinez Vazquez Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 51151, I/A 7 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-36
Empresa: CAMIÑO DE CELA SL
Apoderado
- Martinez Vazquez Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703, L 3703, F 11, S 8, H PO 51151, I/A 5 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-36
Apoderado Solidario
- Martinez Vazquez David
- Martinez Vazquez Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438, L 3438, F 172, S 8, H PO 45444, I/A 6 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-36
Apoderado Solidario
- Martinez Vazquez David
- Martinez Vazquez Manoel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3438, L 3438, F 171, S 8, H PO 45444, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-36
Información de MARTINEZ VAZQUEZ MANOEL
Mostramos los datos de MARTINEZ VAZQUEZ MANOEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VAZQUEZ MANOEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos