MARTINEZ VARA DE REY GARCIA MARIA PALOMA
Informe ejecutivo de MARTINEZ VARA DE REY GARCIA MARIA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ VARA DE REY GARCIA MARIA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES EUROPEAS TEXTILES SA | Apoderado | 21/04/2015 | |
DISTRIBUCIONES EUROPEAS TEXTILES SA | Administrador Unico | 16/01/2012 | 12/12/2013 |
ACTIVIDADES TEXTILES SL | Administrador Unico | 05/12/2011 | 19/01/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VARA DE REY GARCIA MARIA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VARA DE REY GARCIA MARIA PALOMA
Empresa: DISTRIBUCIONES EUROPEAS TEXTILES SA
Apoderado
- Martinez Vara De Rey Garcia Maria Paloma
- Martinez Vara De Rey Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 122, S 8, H Z 5991, I/A 11 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-50
Empresa: DISTRIBUCIONES EUROPEAS TEXTILES SA
Administrador Unico
- Martinez Vara De Rey Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 122, S 8, H Z 5991, I/A 10 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-50
Empresa: ACTIVIDADES TEXTILES SL
Administrador Unico
- Martinez Vara De Rey Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 147, S 8, H Z 9069, I/A 12 (19/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-50
Empresa: DISTRIBUCIONES EUROPEAS TEXTILES SA
Administrador Unico
- Martinez Vara De Rey Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240 , F 122, S 8, H Z 5991, I/A 9 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-50
Empresa: ACTIVIDADES TEXTILES SL
Administrador Unico
- Martinez Vara De Rey Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3152 , F 147, S 8, H Z 9069, I/A 11 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-50
Información de MARTINEZ VARA DE REY GARCIA MARIA PALOMA
Mostramos los datos de MARTINEZ VARA DE REY GARCIA MARIA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VARA DE REY GARCIA MARIA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos