MARTINEZ VALERO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de MARTINEZ VALERO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ VALERO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASA LOLA EL GRAU SL | Administrador Unico | 24/06/2015 | |
GOURMETLANDIA SL | Socio Unico | 28/07/2010 | |
GOURMETLANDIA SL | Administrador Unico | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ VALERO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ VALERO MARIA DOLORES
Empresa: CASA LOLA EL GRAU SL
Administrador Unico
- Martinez Valero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1680, L 1241, F 160, S 8, H CS 37827, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-12
Empresa: SYRTRANS LOGISTICA SA
Apoderado
- Martinez Valero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566, L 2873, F 7, S 8, H V 24916, I/A 55 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-46
Empresa: SYRTRANS LOGISTICA SA
Apoderado
- Martinez Valero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5566, L 2873, F 6, S 8, H V 24916, I/A 47 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-46
Empresa: GOURMETLANDIA SL
Administrador Unico
- Martinez Valero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 28, S 8, H CS 32343, I/A 1 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Empresa: GOURMETLANDIA SL
Socio Único
- Martinez Valero Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 28, S 8, H CS 32343, I/A 1 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Información de MARTINEZ VALERO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de MARTINEZ VALERO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ VALERO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos