MARTINEZ TOLOSANA PATRICIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ TOLOSANA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ TOLOSANA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COAL ALUGAR SL | Apoderado | 28/03/2022 | |
LOSTREGO CORP SL | Administrador Unico | 24/05/2018 | |
INVERSIONES PAT34 SL | Administrador Unico | 29/06/2015 | |
FESTES INFANTILS ESPAI D'OCI SL | Apoderado | 03/04/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ TOLOSANA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ TOLOSANA PATRICIA
Empresa: COAL ALUGAR SL
Apoderado
- Martinez Tolosana Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3780 , F 115, S 8, H C 61823, I/A 2 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-15
Empresa: LOSTREGO CORP SL
Administrador Unico
- Martinez Tolosana Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 220, S 8, H B 519658, I/A 1 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-08
Empresa: INVERSIONES PAT34 SL
Administrador Unico
- Martinez Tolosana Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44886 , F 103, S 8, H B 470410, I/A 1 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Empresa: FESTES INFANTILS ESPAI D'OCI SL
Apoderado Solidario
- Martinez Tolosana Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43805 , F 131, S 8, H B 438789, I/A 4 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-96-08
Empresa: FESTES INFANTILS ESPAI D'OCI SL
Apoderado
- Martinez Tolosana Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2679 , F 203, S 8, H T 43986, I/A 2 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-43
Información de MARTINEZ TOLOSANA PATRICIA
Mostramos los datos de MARTINEZ TOLOSANA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ TOLOSANA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos