MARTINEZ TENDERO JULIAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ TENDERO JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ TENDERO JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FILOMATIC IBERICA SL | Apoderado | 06/04/2020 | |
EMPRESAS QUTTIN SL | Liquidador | 20/07/2010 | |
JULIMAR INVERSIONES SL | Liquidador | 07/06/2010 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ TENDERO JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ TENDERO JULIAN
Empresa: FILOMATIC IBERICA SL
Apoderado
- Martinez Tendero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 179, S 8, H AB 24783, I/A 7 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-02
Empresa: PRODUCTOS DE CUCHILLERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Fernandez Julio Manuel
- Martinez Tendero Julian
- Perez Alvarez Jose Carlos
Consejero
- Fernandez Fernandez Julio Manuel
- Martinez Tendero Julian
- Perez Alvarez Jose Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157, L 2157, F 183, S 8, H PO 12705, I/A 11 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-36
Empresa: PRODUCTOS DE CUCHILLERIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Fernandez Fernandez Julio Manuel
- Martinez Tendero Julian
- Perez Alvarez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157, L 2157, F 183, S 8, H PO 12705, I/A 10 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-36
Empresa: PRODUCTOS DE CUCHILLERIA SL
Consejero
- Fernandez Fernandez Julio Manuel
- Martinez Tendero Julian
- Perez Alvarez Jose Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2157, L 2157, F 182, S 8, H PO 12705, I/A 8 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-36
Empresa: EMPRESAS QUTTIN SL
Liquidador
- Martinez Tendero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672, L 436, F 216, S 8, H AB 3584, I/A 16 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-02
Empresa: EMPRESAS QUTTIN SL
Administrador Unico
- Martinez Tendero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 672, L 436, F 216, S 8, H AB 3584, I/A 16 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-02
Empresa: JULIMAR INVERSIONES SL
Liquidador
- Martinez Tendero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 615, F 67, S 8, H AB 13414, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-02
Empresa: JULIMAR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Martinez Tendero Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 615, F 67, S 8, H AB 13414, I/A 6 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-02
Información de MARTINEZ TENDERO JULIAN
Mostramos los datos de MARTINEZ TENDERO JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ TENDERO JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos