MARTINEZ TARRASO ISABEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ TARRASO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ TARRASO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIREGREEN SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2020 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS MASIA SAN JOAQUIN SL | Administrador Solidario | 02/07/2015 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS MASIA SAN JOAQUIN SL | Apoderado | 22/05/2015 | |
EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA RACONA SL | Apoderado | 20/05/2015 | |
CASA ALBIÑANA SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ TARRASO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ TARRASO ISABEL
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA RACONA SL
Administrador Solidario
- Martinez Tarraso Gregorio
- Martinez Tarraso Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9247, L 6530, F 157, S 8, H V 141082, I/A 6 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-46
Empresa: FIREGREEN SL
Administrador Mancomunado
- Martinez Tarraso Gregorio
- Martinez Tarraso Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7462, L 4763, F 220, S 8, H V 89461, I/A 7 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-46
Empresa: FIREGREEN SL
Administrador Unico
- Martinez Tarraso Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7462, L 4763, F 220, S 8, H V 89461, I/A 7 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-46
Empresa: INCRELEN SL
Administrador Solidario
- Martinez Tarraso Gregorio
- Martinez Tarraso Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7484, L 4785, F 65, S 8, H V 89931, I/A 8 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-46
Empresa: GRUPO GRAVITER 9000 SL
Apoderado
- Martinez Tarraso Gregorio
- Martinez Tarraso Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6051, L 3357, F 30, S 8, H V 59761, I/A 10 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
Administrador Solidario
- Martinez Tarraso Isabel
- Martinez Tarrasso Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9247, L 6530, F 211, S 8, H V 141090, I/A 5 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-46
Empresa: FIREGREEN SL
Administrador Unico
- Martinez Tarraso Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7462, L 4763, F 220, S 8, H V 89461, I/A 6 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-46
Empresa: FIREGREEN SL
Administrador Solidario
- Martinez Tarraso Isabel
- Martinez Tolosa Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7462, L 4763, F 220, S 8, H V 89461, I/A 6 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-46
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS LA RACONA SL
Administrador Solidario
- Martinez Tarraso Gregorio
- Martinez Tarraso Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9247, L 6530, F 157, S 8, H V 141082, I/A 5 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-46
Apoderado
- Martinez Tarraso Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9247, L 6530, F 210, S 8, H V 141090, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-46
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ TARRASO ISABEL
Mostramos los datos de MARTINEZ TARRASO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ TARRASO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos