MARTINEZ SOLER MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ SOLER MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ SOLER MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANCILLOS SL | Apoderado Solidario | 02/09/2015 | |
ELABORACION DE PAN LA ESPERANZA SL | Administrador Unico | 09/02/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SOLER MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SOLER MANUEL
Empresa: WE ART EXHIBITIONS SL
Administrador Solidario
- Martinez Soler Manuel
- Martinez Soler Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37041 , F 165, S 8, H M 661639, I/A 3 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-28
Empresa: WE ART EXHIBITIONS SL
Administrador Solidario
- Martinez Soler Manuel
- Martinez Soler Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37041 , F 161, S 8, H M 661639, I/A 1 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: CERDANYA PRES SL
Liquidador
- Martinez Soler Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26894 , F 138, S 8, H B 109488, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Empresa: CERDANYA PRES SL
Administrador
- Martinez Soler Manuel
Liquidador
- Martinez Soler Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26894 , F 138, S 8, H B 109488, I/A 4 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Empresa: CANCILLOS SL
Apoderado Solidario
- Martinez Soler Manuel
- Martinez Soler Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4239 , F 155, S 8, H M 70467, I/A 20 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-28
Empresa: ELABORACION DE PAN LA ESPERANZA SL
Administrador Unico
- Martinez Soler Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 166, S 8, H J 9320, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-23
Empresa: ELABORACION DE PAN LA ESPERANZA SL
Administrador Solidario
- Martinez Soler Enrique Jose
- Martinez Soler Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 255 , F 166, S 8, H J 9320, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-23
Información de MARTINEZ SOLER MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ SOLER MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SOLER MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos