MARTINEZ SELMA MARC
Informe ejecutivo de MARTINEZ SELMA MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTINEZ SELMA MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/06/2010 | 12/08/2015 |
ZURICH INSURANCE EUROPE AG | Apoderado | 18/06/2010 | 03/08/2015 |
CAN SEGUROS GENERALES SA | Consejero | 10/11/2011 | 30/06/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SELMA MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SELMA MARC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Selma Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29367 , F 109, S 8, H M 126243, I/A 252 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-28
Empresa: ZURICH INSURANCE PLC
Apoderado
- Martinez Selma Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44694 , F 219, S 8, H B 390869, I/A 104 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-08
Empresa: CAN SEGUROS GENERALES SA
Consejero
- Cladera Fontenla Enrique
- Martinez Selma Marc
- Menendez Cahue David
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 175, S 8, H NA 27429, I/A 27 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-31
Empresa: CAN SEGUROS GENERALES SA
Consejero
- Martinez Selma Marc
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1379 , F 174, S 8, H NA 27429, I/A 21 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-31
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martinez Selma Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25226 , F 61, S 8, H M 126243, I/A 185 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Empresa: ZURICH INSURANCE PLC
Apoderado
- Martinez Selma Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 158, S 8, H B 390869, I/A 17 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Información de MARTINEZ SELMA MARC
Mostramos los datos de MARTINEZ SELMA MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SELMA MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos