MARTINEZ SANTIAGO ADELAIDA ESPERANZA
Informe ejecutivo de MARTINEZ SANTIAGO ADELAIDA ESPERANZA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ SANTIAGO ADELAIDA ESPERANZA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL TRADE SOLUTIONS SVQ SL | Administrador Solidario | 12/08/2024 | |
OLMADENT SLP | Soc.Prof. | 02/04/2012 | |
OLMADENT SLP | Administrador Solidario | 02/04/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SANTIAGO ADELAIDA ESPERANZA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SANTIAGO ADELAIDA ESPERANZA
Empresa: GLOBAL TRADE SOLUTIONS SVQ SL
Administrador Solidario
- Lopez Hervas Antonia
- Martinez Santiago Adelaida Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145594, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-41
Empresa: GLOBAL MARKET CELTITAN E-COMERCE SL
Administrador Unico
- Martinez Santiago Adelaida Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684 , F 58, S 8, H SE 97045, I/A 2 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-41
Empresa: GLOBAL MARKET CELTITAN E-COMERCE SL
Administrador Unico
- Martinez Santiago Adelaida Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5684 , F 57, S 8, H SE 97045, I/A 1 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-41
Empresa: OLMADENT SLL
Administrador Solidario
- Gamiz Garcia Marta
- Martinez Santiago Adelaida Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 134, S 8, H SE 44471, I/A 4 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-41
Empresa: OLMADENT SLL
Soc.Prof.
- Gamiz Garcia Marta
- Martinez Santiago Adelaida Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3269 , F 134, S 8, H SE 44471, I/A 4 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-41
Información de MARTINEZ SANTIAGO ADELAIDA ESPERANZA
Mostramos los datos de MARTINEZ SANTIAGO ADELAIDA ESPERANZA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SANTIAGO ADELAIDA ESPERANZA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos