MARTINEZ SANSEGUNDO JUAN
Informe ejecutivo de MARTINEZ SANSEGUNDO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ SANSEGUNDO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NH CASH LINK SL | Apoderado | 05/09/2024 | |
MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA | Apoderado | 04/09/2024 | |
MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA | Apoderado Mancomunado | 22/08/2024 | |
LATINOAMERICANA DE GESTION HOTELERA SL | Apoderado | 05/08/2024 | |
NH ATARDECER CARIBEÑO SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2024 | |
NH CENTRAL RESERVATION OFFICE SA | Apoderado Mancomunado | 02/08/2024 | |
NH CASH LINK SL | Apoderado Mancomunado | 02/08/2024 | |
COPERAMA SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 02/08/2024 | |
NH EUROPA SL | Apoderado Mancomunado | 02/08/2024 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SANSEGUNDO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SANSEGUNDO JUAN
Empresa: NH CASH LINK SL
Apoderado
- Cebada Roldan Fernando
- Martinez Sansegundo Juan
- Muñoz Sanchez Ana- Isabel
- Ulecia Palacios Carlos
- Vega-penichet Fierro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 708778, I/A 14 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA
Apoderado
- Cebada Roldan Fernando
- Martinez Sansegundo Juan
- Muñoz Sanchez Ana- Isabel
- Ulecia Palacios Carlos
- Vega-penichet Fierro Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 61443, I/A 955 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 61443, I/A 954 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 244478, I/A 38 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: COPERAMA SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 589665, I/A 19 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: NH CASH LINK SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 708778, I/A 13 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: NH ATARDECER CARIBEÑO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 385089, I/A 18 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: NH CENTRAL RESERVATION OFFICE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 142618, I/A 68 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: NH EUROPA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 597946, I/A 22 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Información de MARTINEZ SANSEGUNDO JUAN
Mostramos los datos de MARTINEZ SANSEGUNDO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SANSEGUNDO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos