MARTINEZ SANCHEZ OSCAR
Informe ejecutivo de MARTINEZ SANCHEZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTINEZ SANCHEZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEIRE SERVICIOS INTEGRADOS DE COMERCIALIZACION SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
SUPER MARKET ALBACETE SL | Administrador Solidario | 10/10/2022 | |
BEST MARKET ALBACETE SL | Administrador Solidario | 20/07/2022 | |
GP SERVICES SPORT SL | Administrador Unico | 29/03/2022 | |
OSFRITEC INSTALACIONES SL | Socio Unico | 17/03/2021 | |
OSFRITEC INSTALACIONES SL | Administrador Unico | 17/03/2021 | |
SEDE ADMIRO SL | Administrador Unico | 01/02/2021 | |
SEDE ADMIRO SL | Socio Unico | 01/02/2021 | |
BURROS CANTINA SL | Administrador Solidario | 03/04/2019 | |
JOSE MARIA PUIG GUAITA I GARCIA SL | Administrador Solidario | 07/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ SANCHEZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SANCHEZ OSCAR
Administrador Unico
- Martinez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46311 , F 128, S 8, H M 813424, I/A 1 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: SUPER MARKET ALBACETE SL
Administrador Solidario
- Martinez Sanchez Oscar
- Ortega Escriba Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1052, L 816, F 109, S 8, H AB 29634, I/A 1 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-02
Empresa: BEST MARKET ALBACETE SL
Administrador Solidario
- Adrian Hacen Hugo
- Martinez Sanchez Oscar
- Ortega Escriba Rafael
- Ribatto Rufanacht Sergio Clemente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1049, L 813, F 21, S 8, H AB 29538, I/A 1 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-02
Empresa: GP SERVICES SPORT SL
Administrador Unico
- Martinez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48242 , F 153, S 8, H B 577190, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: OSFRITEC INSTALACIONES SL
Administrador Unico
- Martinez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 792, F 218, S 8, H AB 28647, I/A 1 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-02
Empresa: OSFRITEC INSTALACIONES SL
Socio Único
- Martinez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1028, L 792, F 218, S 8, H AB 28647, I/A 1 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-02
Empresa: SEDE ADMIRO SL
Administrador Unico
- Martinez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 60, S 8, H M 733770, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Empresa: SEDE ADMIRO SL
Socio Único
- Martinez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 60, S 8, H M 733770, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Empresa: BURROS CANTINA SL
Administrador Solidario
- Garcia Vila Eduardo
- Martinez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34425 , F 144, S 8, H B 152768, I/A 14 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-70-08
Empresa: JOSE MARIA PUIG GUAITA I GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Vila Eduardo
- Martinez Sanchez Maria Cristina
- Martinez Sanchez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29047 , F 35, S 8, H B 147495, I/A 3 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ SANCHEZ OSCAR
Mostramos los datos de MARTINEZ SANCHEZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SANCHEZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos