MARTINEZ SANCHEZ MARC
Informe ejecutivo de MARTINEZ SANCHEZ MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTINEZ SANCHEZ MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S. S. | Administrador Unico | 16/04/2021 | 11/02/2022 |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 12/01/2012 | 23/01/2015 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SANCHEZ MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SANCHEZ MARC
Empresa: SINGULARITYGROUP SL
Administrador Unico
- Martinez Sanchez Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47765 , F 185, S 8, H B 561677, I/A 2 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-08
Empresa: SINGULARITYGROUP SL
Administrador Unico
- Martinez Sanchez Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47765 , F 185, S 8, H B 561677, I/A 1 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-08
Apoderado Solidario
- Alfonso Lupiañez Jesus
- Asensi Villalba Francisco Javier
- Carceller Esteban Sergio
- Conde Aranjo Agustin
- Elipe Ropero Monserrat
- Filgueira Villaamil Maria Angeles
- Gonzalez Chas Victor Manuel
- Gonzalez Criado Rafael
- Jimenez Daga Manuel
- Jimenez Fernandez Jose Luis
- Jimenez Jimenez Maria Isabel
- Juaneda Juanes Oscar
- Llorens Tubella Gerard
- Perales Burgaz Jose Manuel
- Saenz De Navarrete Ribera Javier
- Santos Perez Maria Ada
- Sierra Gritota Juan
Apoderado
- Almansa Fernandez Miguel Angel
- Asenjo Jimenez Angel
- Briones Barbadillo Maria Misericordia
- Fernandez Garcia David
- Guillen Barreda Ramon
- Iniesta Gallardo Raimundo
- Jovino Puig Javier
- Juan Bru Josefa
- Lopez Fernandez Jose
- Martin De La Fuente Del Pino Miguel Angel
- Martinez Sanchez Marc
- Montero Gonzalez Nuria
- Moriana Jordan Enrique
- Perez Humanes Maika
- Revesado Martin Tomas
- Rodriguez Rodriguez Antonio Jose
- Rodriguez Rodriguez Daniel
- Sebastian Pujols Alejandro
- Soriano Risco Juana
- Torre Fidalgo Alicia
- Valles Gil Monica
- Vaquero Alejos Jose Luis
- Vega Zamorano Maria Manuela
- Velazquez Rey Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 173, S 8, H M 52461, I/A 558 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Apoderado
- Ahrouaz Azougagh Bouchra
- Alarcon Onieva Francisco Rafael
- Arias Ramon Jose Antonio
- Bartolome Gracia Elisabeth
- Benbunan Gozlan Jose
- Cabodevilla Lusarreta Mikel
- Cardona Cerda Jose Enrique
- Dominguez Benitez Felisa Lourdes
- Fernandez Macarron Alejandro
- Framilio Quintero Fernando Jose
- Gallego Nuñez Maria Dolores
- Gallifa Puig Enric
- Garcia-abril Del Campo Maria Inmaculada
- Gomez Cristo Teresa
- Gomez Ruiz Luis
- Graciani Mestre Marta
- Hurtado Amador Jose Antonio
- Infiesta Picazo Juan Luis
- Jimenez Gil Eduardo Luis
- Lopez Muñoz Maria Del Mar
- Macias Navarro Aitor
- Martin Alberto Gilberto Jose
- Martinez Aldao Daniel
- Martinez Sanchez Marc
- Monjas Navarro Pedro
- Morella Felix Vicente Miguel
- Navarrete Garcia Fernando
- Niño Cancio Paula
- Novo Tejero Carlos Maria
- Pedrosa Ramirez Maria Rocio
- Peña Gonzalez Eduardo
- Perea Gomez De Aguero Alvaro Florentino
- Perez Polo Silvia
- Plaza Delgado Jose Juan
- Poveda Velasco Jesus Maria
- Puigvert Roca Josefa
- Ramirez Ortiz Santiago Jose
- Ronquillo Perez Manuel Federico
- S & I San Jorge Madrigueras
- Sanchez Barquilla Sofia Dolores
- Sanz Perez Alvaro
- Segui Ferrandiz Silvia
- Seijo Rosende Antonio
- Toda Brugarolas Beatriz
- Vicente Lozoya Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28124 , F 71, S 8, H M 52461, I/A 420 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Información de MARTINEZ SANCHEZ MARC
Mostramos los datos de MARTINEZ SANCHEZ MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SANCHEZ MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos