MARTINEZ SANCHEZ CATALINA
Informe ejecutivo de MARTINEZ SANCHEZ CATALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ SANCHEZ CATALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICIDAD PASTOR SL | Consejero | 16/07/2012 | 05/10/2016 |
ELECTRICIDAD PASTOR SL | Presidente | 09/10/2012 | 20/08/2014 |
ELECTRICIDAD PASTOR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2012 | 20/08/2014 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SANCHEZ CATALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SANCHEZ CATALINA
Empresa: ELECTRICIDAD PASTOR SL
Consejero
- Fernandez Sanchez Gines
- Martinez Sanchez Catalina
- Sanchez Fernandez Jeronimo
- Sanchez Marquez Aureliano Francisco
- Sanchez Sanchez Gines Patricio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 33, S 8, H AL 10380, I/A 9 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-04
Empresa: ELECTRICIDAD PASTOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Sanchez Catalina
- Sanchez Marquez Aureliano Francisco
Presidente
- Martinez Sanchez Catalina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 33, S 8, H AL 10380, I/A 7 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-04
Empresa: ELECTRICIDAD PASTOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martinez Sanchez Catalina
- Sanchez Marquez Aureliano Francisco
Presidente
- Martinez Sanchez Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 32, S 8, H AL 10380, I/A 5 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-04
Empresa: ELECTRICIDAD PASTOR SL
Consejero
- Fernandez Sanchez Gines
- Martinez Sanchez Catalina
- Sanchez Fernandez Jeronimo
- Sanchez Marquez Aureliano Francisco
- Sanchez Sanchez Gines Patricio
Gerente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 31, S 8, H AL 10380, I/A 3 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-04
Información de MARTINEZ SANCHEZ CATALINA
Mostramos los datos de MARTINEZ SANCHEZ CATALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SANCHEZ CATALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos