MARTINEZ SAEZ AMPARO
Informe ejecutivo de MARTINEZ SAEZ AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTINEZ SAEZ AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALAIOT MALLORCA HOME SL | Administrador Unico | 07/06/2024 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SAEZ AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SAEZ AMPARO
Empresa: TALAIOT MALLORCA HOME SL
Administrador Unico
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM100286, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-07
Empresa: TALAIOT GENERAL SL
Liquidador
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 7, S 8, H PM 57162, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-07
Empresa: TALAIOT GENERAL SL
Administrador Solidario
- Martinez Saez Amparo
- Torres Cerdo Rafael
Liquidador
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2255 , F 7, S 8, H PM 57162, I/A 3 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-07
Empresa: TALAIOT BLAU SL
Liquidador
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 184, S 8, H PM 54863, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-07
Empresa: TALAIOT BLAU SL
Administrador Solidario
- Martinez Saez Amparo
- Torres Cerdo Rafael
Liquidador
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 184, S 8, H PM 54863, I/A 4 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-07
Empresa: TALAIOT GROC SL
Liquidador
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 181, S 8, H PM 54862, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-07
Empresa: TALAIOT GROC SL
Administrador Solidario
- Martinez Saez Amparo
- Torres Cerdo Rafael
Liquidador
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 181, S 8, H PM 54862, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-07
Empresa: SES CASES NOVES DES JONQUET SL
Liquidador
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 203, S 8, H PM 50111, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-07
Empresa: SES CASES NOVES DES JONQUET SL
Administrador Unico
- Martinez Saez Amparo
Liquidador
- Martinez Saez Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2120 , F 203, S 8, H PM 50111, I/A 4 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-07
Empresa: TALAIOT ROIG SL
Liquidador Solidario
- Martinez Saez Amparo
- Torres Cerdo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 66, S 8, H PM 51776, I/A 2 (24/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-44-07
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ SAEZ AMPARO
Mostramos los datos de MARTINEZ SAEZ AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SAEZ AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos