MARTINEZ SAENZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de MARTINEZ SAENZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ SAENZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOANA INVEST SL | Apoderado Solidario | 18/06/2018 | |
RESIDENCIA CANINA DOSROSAS SL | Apoderado | 01/03/2013 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ SAENZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ SAENZ ROSA MARIA
Empresa: RESIDENCIA CANINA DOSROSAS SL
Administrador Solidario
- Andreu Martinez Ricard
- Martinez Saenz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 432961, I/A 18 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-08
Empresa: MOANA INVEST SL
Apoderado Solidario
- Coca Nicolau Maria Del Carmen
- Martinez Saenz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46425 , F 161, S 8, H B 519565, I/A 2 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
Empresa: RESIDENCIA CANINA DOSROSAS SL
Administrador Solidario
- Andreu Martinez Ricard
- Martinez Saenz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 67, S 8, H B 432961, I/A 4 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-08
Empresa: RESIDENCIA CANINA DOSROSAS SL
Apoderado
- Martinez Saenz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43590 , F 67, S 8, H B 432961, I/A 2 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Empresa: VICAMA UBACH SL
Administrador
- Martinez Saenz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20387 , F 112, S 8, H B 5989, I/A 7 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-08
Información de MARTINEZ SAENZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de MARTINEZ SAENZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ SAENZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos