MARTINEZ RUIZ SANTIAGO
Informe ejecutivo de MARTINEZ RUIZ SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTINEZ RUIZ SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BILARTXAN SL | Administrador Solidario | 16/04/2014 | |
PROMOCIONES SOLOSANT SL | Apoderado | 11/08/2009 | |
SISTEMAS EN ALUMINIO Y CURVADOS LA UNION SL | Apoderado | 06/08/2009 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RUIZ SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RUIZ SANTIAGO
Liquidador Solidario
- Martinez Ruiz Luis Carlos
- Martinez Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4052 , F 166, S 8, H BI 31247, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-48
Administrador Solidario
- Martinez Ruiz Luis Carlos
- Martinez Ruiz Santiago
Liquidador Solidario
- Martinez Ruiz Luis Carlos
- Martinez Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4052 , F 166, S 8, H BI 31247, I/A 5 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-48
Administrador Solidario
- Martinez Ruiz Luis Carlos
- Martinez Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5451 , F 152, S 8, H BI 64160, I/A 1 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-48
Empresa: PROMOCIONES SOLOSANT SL
Apoderado
- Martinez Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8354, L 5645, F 2, S 8, H V 110479, I/A 3 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-46
Apoderado
- Martinez Ruiz Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6540, L 3844, F 44, S 8, H V 69984, I/A 2 (06/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-155-46
Información de MARTINEZ RUIZ SANTIAGO
Mostramos los datos de MARTINEZ RUIZ SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RUIZ SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos