MARTINEZ RUIZ JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de MARTINEZ RUIZ JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTINEZ RUIZ JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAÑA COMUNICACION SL | Administrador Unico | 04/11/2021 | 30/11/2022 |
SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SME | Consejero | 27/07/2012 | 06/05/2015 |
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES SL | Administrador Unico | 20/07/2012 | |
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES SL | Liquidador | 20/07/2012 | 20/07/2012 |
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E. SA | Consejero | 11/05/2012 | 19/07/2012 |
VINCULACIONES DE MARTINEZ RUIZ JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ RUIZ JOSE MANUEL
Empresa: MONTAÑA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Martinez Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40060 , F 162, S 8, H M 711751, I/A 4 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: MONTAÑA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Martinez Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40060 , F 162, S 8, H M 711751, I/A 3 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Empresa: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SA
Consejero
- Martinez Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31519 , F 145, S 8, H M 319466, I/A 85 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-28
Empresa: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SA
Consejero
- Arenilla Saez Manuel
- Gomez Jover Torregrosa Maria Luz
- Lopez Fernandez Raul
- Martinez Ruiz Jose Manuel
- Romera Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31519 , F 136, S 8, H M 319466, I/A 79 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-28
Empresa: SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL SA
Consejero
- Arenilla Saez Manuel
- Gomez Jover Torregrosa Maria Luz
- Lopez Fernandez Raul
- Martinez Ruiz Jose Manuel
- Romera Jimenez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26810 , F 155, S 8, H M 319466, I/A 63 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
Empresa: MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES SL
Liquidador
- Martinez Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572 , F 171, S 8, H M 153907, I/A 7 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Empresa: MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Martinez Ruiz Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9572 , F 171, S 8, H M 153907, I/A 7 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 208, S 8, H M 300094, I/A 82 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Consejero
- Cayuela Castells Rosario
- Martinez Ruiz Jose Manuel
- Melchor Gil Manuel
- Ribas Steegmann Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 208, S 8, H M 300094, I/A 80 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-28
Información de MARTINEZ RUIZ JOSE MANUEL
Mostramos los datos de MARTINEZ RUIZ JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ RUIZ JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos